原标题:原西藏集团有限公司党委书记何被调查
根据中央纪律检查委员会国家纪律检查委员会和西藏自治区纪律检查委员会监察委员会的网站,原西藏集团股份有限公司党委书记、董事长何涉嫌严重违纪违法,目前正在接受西藏自治区纪律检查委员会监察委员会的纪律审查和监察调查。
贺简历
何,男,汉族,1960年2月出生,江苏南京人,1996年6月入党,1978年3月参加工作,中央党校本科学历。
1978年3月至1982年1月,解放军某部二班长;
1982年1月至1984年6月,西藏自治区拉萨交通总公司第五汽车队机械师;
1984年6月至1984年9月,任西藏自治区汽车运输总公司政治部干部;
1984年9月至1990年12月,西藏自治区交通厅公安处委员;
1990年12月至1997年5月,任西藏自治区交通厅公安厅厅长;
1997年5月至2001年1月,西藏自治区交通厅保密司副司长;
2001年1月至2001年12月,西藏自治区交通厅纪律委员会副书记;
2001年12月至2003年8月,西藏自治区天禄股份有限公司党委书记、副董事长;
2003年8月至2005年11月,西藏自治区交通厅政策法规司处级干部;
2005年11月至2006年10月,西藏自治区交通厅政策法规司司长;
2006年10月至2011年1月,西藏自治区交通厅企业处处长;
2011年1月至2014年8月,西藏自治区交通局局长(企业指导处);
2014年8月至2015年7月,西藏自治区交通厅副厅长(正处级);
2015年7月至2020年8月,西藏天海集团有限公司党委书记、董事长;
2020年9月退役。
来源:中央纪委国家纪委网站